Dogfen lywodraethu AGE CONCERN HERTFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 246822
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH NOVEMBER 1965 AS AMENDED 14TH OCTOBER 1976,13TH OCTOBER 1977,23RD JUNE 1981,22ND JUNE 1982, 28TH JUNE 1984 AND 26TH OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE ELDERLY IN THE COUNTY OF HERTFORDSHIRE IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HERTFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.