Hanes ariannol DIDSBURY CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 249975
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.24k | £9.28k | £19.92k | £18.91k | £17.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.54k | £11.04k | £13.13k | £19.63k | £16.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.