ymddiriedolwyr THE LEONARD TRUST
Rhif yr elusen: 265334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Anthony Stephenson | Cadeirydd | 16 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Wiles | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|||||
PETER GORDON COLEBROOK | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
||||
KATHARINE ALICE GOMME | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
STUART DAVID CRANG | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|||||
ELSPETH ANNE HOLMES | Ymddiriedolwr | 09 September 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.