Hanes ariannol LONGBOROUGH AND SEZINCOTE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 267216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.27k | £12.37k | £20.15k | £24.88k | £16.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.17k | £9.45k | £16.58k | £25.44k | £15.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £300 | £17.21k | £12.00k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.