Dogfen lywodraethu HICKLING PLAYING FIELD OR RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 270199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE DATED 06/05/1937 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/08/1976 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11/05/2010 AS AFFECTED BY RESOLUTION MADE UNDER S74 OF THE CHARITIES ACT 1993 28/02/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05/10/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 30/01/2012 AS AMENDED BY DEED DATED 01/12/2014 as amended on 27 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
PLAYING FIELD OR RECREATION GROUND FOR THE PARISH OF HICKLING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE PARISH OF HICKLING, NORFOLK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.