Hanes ariannol STOCKBRIDGE RECREATION GROUND TRUST

Rhif yr elusen: 272262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 20/12/2023 20/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.92k £9.61k £2.18k £2.51k £4.39k
Cyfanswm gwariant £1.48k £2.35k £6.97k £7.02k £5.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k N/A N/A N/A N/A