ymddiriedolwyr FRIENDS OF FULBOURN HOSPITAL AND THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 273281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID ANTHONY LIVESEY | Cadeirydd |
|
||||||
Robert DeWolf | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Dr Geraldine Owen | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Professor John Cooper | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
Patnaraz Mungroo | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
VIRGINIA JOLLEY | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
CLIVE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.