ymddiriedolwyr KINGSTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 274947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WRIGHT | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||
Femke Cole | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Dr Mark Stalham | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|||||
Isabelle Nett | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
PETER STOKES | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
PAT DRAPER | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
SUZY STOKES | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
CHRISTOPHER REID | Ymddiriedolwr | 25 August 2011 |
|
|||||
SARAH WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.