ymddiriedolwyr THE DENMEAD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Porter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rob Stark | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Sharon Ann Stark | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Alison Buckle | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Poala Taylor-Riddick | Ymddiriedolwr | 05 January 2020 |
|
|
||||
David Roy | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|||||
IAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.