ymddiriedolwyr CHARITY OF JOHN ATTWOOD
Rhif yr elusen: 276581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER BAILEY | Cadeirydd | 21 March 2012 |
|
|
||||
Ian Arthur Nicholls | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Stephen John Dix | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Janyce Irving | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Peter Robin Hockaday | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Peter Pegg | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Norman Awcock | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MAVIS AWCOCK | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
||||
HONORIA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.