ymddiriedolwyr THE PORTCULLIS TRUST
Rhif yr elusen: 281564
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrie Selwyn | Cadeirydd | 11 November 2016 |
|
|
||||
Dean Allen | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
MICHAEL WHEELER | Ymddiriedolwr | 06 January 2017 |
|
|
||||
Richard Douglas Post | Ymddiriedolwr | 16 November 2014 |
|
|
||||
ROBERT JOHN SMITH | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
SALLY STIFF | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.