Hanes ariannol THE COLLEGE OF PHARMACY PRACTICE

Rhif yr elusen: 281771
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £218.78k £216.12k £954 £279 £0
Cyfanswm gwariant £192.40k £266.71k £35.30k £646 £676
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A