ymddiriedolwyr THE SUFFOLK DYSLEXIA ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 283927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ELISABETH LEEBURN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Jean Perry | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Emma Pearce | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Denys Maria Lyne | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Joanne Marie Dickerson | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Charlotte Mary Allain | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
JANE DE BEER | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
GWYNETH OLWEN RAPSEY | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
LINDA PAMELA TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HONOR PAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.