Dogfen lywodraethu WARMINSTER SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 285207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 02/07/1982 AS AMENDED ON 28/04/2014 AS AMENDED ON 16 JAN 2017 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 APR 2019 as amended on 14 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING, AND ASSISTING IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR EDUCATION IN THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED BY THE GOVERNORS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.