Hanes ariannol KEW COLLEGE
Rhif yr elusen: 286059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.46m | £3.54m | £3.63m | £3.72m | £3.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21m | £3.42m | £3.42m | £3.43m | £3.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.07k | £81.36k | £6.07k | £6.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.53k | £23.34k | £4.03k | £11.54k | £23.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.44m | £3.43m | £3.62m | £3.71m | £3.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.86k | £3.08k | £173 | £977 | £18.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £6.07k | £0 | £143.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.17m | £3.42m | £3.39m | £3.39m | £3.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.19k | £0 | £0 | £33.42k | £54.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.24k | £18.23k | £13.68k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £31.31k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.