ymddiriedolwyr KEW COLLEGE
Rhif yr elusen: 286059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Player McKinlay | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Jonathan Chesworth | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Andrea Suzanne Samuelson | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Squire | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Elias Scafidas | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Dr Zohya Pavlu | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Julia Diane Takach | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Dylan Jones | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.