Hanes ariannol THE CAMBRIDGESHIRE HOLIDAY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 286214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £56.20k £29.51k £17.84k £38.85k £59.70k
Cyfanswm gwariant £54.82k £40.62k £27.62k £45.18k £50.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A