Ymddiriedolwyr THE CAMBRIDGESHIRE HOLIDAY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 286214

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Lee | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Claudia Goodbrand | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Katherine Beatrice Salmon | Ymddiriedolwr | 29 December 2016 |
|
|
||||
Gina Cathrine Holland | Ymddiriedolwr | 31 December 2015 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Andrews | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
||||
FIONA RUTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr LYDIA HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.