ymddiriedolwyr THE SOUTHAMPTON NUFFIELD THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 286876
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Janet Jolleys | Cadeirydd | 10 June 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS WAYNE HUMBY | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Marina Artemis Wickens | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Jonathan Mark Ward | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
JEREMY SIMON MEADOW | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.