Hanes ariannol NAFSIYAT
Rhif yr elusen: 287819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.68k | £378.66k | £547.21k | £618.14k | £639.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.19k | £327.78k | £463.44k | £586.49k | £677.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £242.70k | £266.13k | £247.90k | £258.00k | £204.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £204.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £3.54k | £9.97k | £5.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £20.84k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £522.81k | £564.71k | £600.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £16 | £11 | £673 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £43.44k | £32.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £448.94k | £575.95k | £658.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £12.51k | £10.30k | £18.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.70k | £2.06k | £1.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £1.99k | £242 | £168 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.