ymddiriedolwyr HUNSDON PARISH ROOM TRUST
Rhif yr elusen: 289624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TOM WHYMAN | Cadeirydd | 12 March 1984 |
|
|
||||
Judy Walford | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
ESTHER NICKLIN | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
||||
DAVID GEORGE GIBBS | Ymddiriedolwr | 12 October 2009 |
|
|
||||
ANDREW PUMMELL | Ymddiriedolwr | 14 October 2004 |
|
|
||||
Andrew Pummell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.