Hanes ariannol THE DENYS EYRE BOWER BEQUEST
Rhif yr elusen: 291203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £416.30k | £399.82k | £373.92k | £811.08k | £422.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £456.47k | £426.81k | £357.56k | £388.04k | £384.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £127.06k | £62.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £110.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £99.24k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £195.39k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £406.02k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £388.04k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.