Hanes ariannol COMMUNITY CENTRE FOR REFUGEES FROM VIETNAM LAOS AND CAMBODIA

Rhif yr elusen: 291530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.11k £99.31k £117.69k £105.63k £130.24k
Cyfanswm gwariant £80.35k £70.93k £91.77k £97.85k £136.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.34k £38.79k £19.24k £29.66k £21.34k