Ymddiriedolwyr COMMUNITY CENTRE FOR REFUGEES FROM VIETNAM LAOS AND CAMBODIA
Rhif yr elusen: 291530

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THINH VAN LAI | Cadeirydd | 06 January 2013 |
|
|
||||
Savannah Pham | Ymddiriedolwr | 14 December 2024 |
|
|
||||
Thuy Chan Nong | Ymddiriedolwr | 14 December 2024 |
|
|
||||
DAM VAN HUYNH | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|
||||
LOAN ANH NGUYEN | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|
||||
DAN KIEN TRAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|||||
KHAMSAY PHOMMAVONGSA | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
ANNA THAO LAI | Ymddiriedolwr | 06 January 2013 |
|
|
||||
TAI PHAT TU | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
||||
SOBOPHA OWEN | Ymddiriedolwr | 07 August 2012 |
|
|
||||
DINH PHAM | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.