ymddiriedolwyr MEMBERS EMERGENCY BENEVOLENT FUND OF THE INSTITUTE OF CHIROPODISTS AND PODIATRISTS
Rhif yr elusen: 291860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Topham | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
William John Grantham Liggins | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||
Stephen Thompson Preston | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Caroline Lesley McCartney | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
MARTIN ALBERT HARVEY | Ymddiriedolwr | 28 May 2016 |
|
|
||||
BEVERLEY JANE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 30 May 2015 |
|
|
||||
ABID ALI | Ymddiriedolwr | 30 May 2015 |
|
|
||||
HELEN MCNAMARA JEPHCOTE | Ymddiriedolwr | 19 January 2014 |
|
|
||||
SOMUZ MIAH | Ymddiriedolwr | 10 February 2013 |
|
|
||||
MISS A J BURNETT-HURST | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.