Hanes ariannol THE SWAN THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 292763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £77.18k £21.69k £74.01k £68.21k £88.68k
Cyfanswm gwariant £78.74k £20.83k £75.24k £60.25k £78.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £26.17k £1.25k N/A