Ymddiriedolwyr THE SWAN THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 292763

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Ann Matthews | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Robert Graydon | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Middleton | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dick Bennett | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Adrian Harding | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Brian Williams | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Annetta Broughton | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Mark Payne | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.