Hanes ariannol BERKSHIRE SCOUT ENTERPRISES LIMITED
Rhif yr elusen: 293784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.29k | £23.82k | £89.92k | £92.17k | £74.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.29k | £20.47k | £92.91k | £100.98k | £68.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.46k | £61.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £16.91k | £2.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.