ymddiriedolwyr FIRST TORRINGTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 295033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony James Whitear | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Laura Davies | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|||||
Fiona Voyle | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Dayna Speed | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Catherine Fry | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
Jordan Whitear | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Rachel Curtis | Ymddiriedolwr | 02 October 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.