Hanes ariannol HELP THE CHILD

Rhif yr elusen: 297790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.19k £19.47k £14.07k £12.41k £24.34k
Cyfanswm gwariant £30.67k £13.84k £15.58k £9.92k £21.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A