ymddiriedolwyr CLEEVE BY GORING WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 297936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrina Cooper | Cadeirydd | 14 March 2018 |
|
|
||||
Julia Green | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Carol Wallace | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Hilary Dobson | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Christine Knox | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Wendy Riley | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Gillian Amos | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Sara Jane Turner | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Kathleen Hutchins | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE COX | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.