ymddiriedolwyr THE SPRINGBOARD OF HOPE TRUST
Rhif yr elusen: 298768
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY CLARK | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
||||
Nora Hunter | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
IAN FORD | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Jessie Dickson Forder | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Jennifer Copeland | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|
||||
WENDY CLEARY | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.