Ymddiriedolwyr FRIENDS OF VICTORIA HOSPITAL WIMBORNE
Rhif yr elusen: 299230

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Elizabeth Salter | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
Linda Hollingbery | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Jennifer Leeder | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Sue Saddler | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr Colin M Davidson | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Sharon E Powell | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Jeffery Hart | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Lee Charles Hardy OBE | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Dr David Munroe DICKSON | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID CHARLES POPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.