Hanes ariannol DYMCHURCH VILLAGE HALL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 299313
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.10k | £33.17k | £40.71k | £30.78k | £39.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.49k | £36.26k | £44.21k | £33.95k | £39.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.11k | £19.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.