ymddiriedolwyr CROFTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 299777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Sheldrake | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Lynne Corrinne Powell | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Karen Patricia Wilson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Terresa Ann Cardy | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Diane Mabel Davies | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Christine Anne Benstead | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Marilyn Ash | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Elaine Gwendoline Mary Leach | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
JANET LESLEY BIDDLECOMBE | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
SHIRLEY BROUGHTON | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
||||
MARIAN BARBARA MORRIS | Ymddiriedolwr | 17 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.