Ymddiriedolwyr UPWELL PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 300425

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSAMOND SHORTING | Cadeirydd | 13 March 2000 |
|
|||||
ALEX PARNELL MR | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
JASON BEST | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE BIDWELL | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
STEPHANIE AMANDA THORPE | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH CHRISTINE THORPE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARK STUART ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
MRS ROS SHORTING | Ymddiriedolwr | 12 March 2000 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM SPIKINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAT MOAT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.