ymddiriedolwyr BIGGLESWADE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (151 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Wood | Cadeirydd | 19 July 2016 |
|
|
||||
Matthew David Graves | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Jerome Thomas Doyle | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Jane Inez Thompson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Claire Louise Peacock | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Lorraine Sara Bennetts | Ymddiriedolwr | 18 February 2018 |
|
|
||||
SUSAN DOYLE | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Brian Lawson | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Helen Kingerley | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Beverly Lattimer | Ymddiriedolwr | 10 July 2014 |
|
|
||||
ALAN DANSEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER JOHN WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EDDIE FULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.