ymddiriedolwyr ROBOROUGH (WINKLEIGH) VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESMOND ISAAC | Cadeirydd | 03 September 2013 |
|
|
||||
Seraphine Ann Orme | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Maggie Saunders | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Rebecca Challacombe | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Patricia Boud | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Jeanette Folland | Ymddiriedolwr | 12 March 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.