ymddiriedolwyr WALKHAMPTON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 301006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER COOMBS SHAPCOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Helen France | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Fred Henrey Glanville | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Giles France | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Eloise Courtney Glanville | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Patricia Anne Spry | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Tina Glanville | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Alice Grace Louise Neal | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Sheila Reynolds | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Richard Glanville | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Sue Veronica Walsh | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
GAVIN WEST | Ymddiriedolwr | 30 March 2012 |
|
|
||||
LINDA LANDICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.