Hanes ariannol STOURPAINE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301180
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 22/02/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91k | £2.16k | £2.48k | £362.80k | £60.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26k | £3.54k | £2.89k | £204.66k | £199.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.50k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.