Hanes ariannol SOUTH HANNINGFIELD VILLAGE HALL CHARITY

Rhif yr elusen: 301402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.90k £26.01k £26.64k £44.88k £36.72k
Cyfanswm gwariant £9.73k £43.02k £10.83k £61.02k £33.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £18.59k £4.97k £10.00k