Hanes ariannol SWANMORE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301963
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.47k | £26.84k | £23.24k | £23.53k | £29.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.05k | £30.08k | £50.07k | £19.20k | £41.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £17.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.