Hanes ariannol BETHWIN ROAD NEIGHBOURHOOD PLAYGROUND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 303200
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.52k | £100.83k | £139.71k | £142.42k | £125.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.50k | £102.94k | £103.09k | £120.14k | £103.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | £40.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.00k | £53.90k | £98.79k | £68.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.