Hanes ariannol MONTGOMERY HOLLOWAY MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1063623
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.80k | £13.98k | £10.79k | £4.26k | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.91k | £16.68k | £13.49k | £14.51k | £864 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.