Hanes ariannol WAR MEMORIAL INSTITUTE

Rhif yr elusen: 304020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.57k £21.24k £13.17k £3.86k £5.59k
Cyfanswm gwariant £7.68k £8.60k £12.77k £8.34k £8.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.76k £8.00k N/A N/A