ymddiriedolwyr POTTER HEIGHAM PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 304041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Graves-Morris | Cadeirydd | 10 July 2013 |
|
|
||||
Hazel Eady | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Stanley Chapman JP | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||
Sophie Katya MIller | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Donald Peter Pickering | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Louise Ann Margaret Parker | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Sheridan Turner | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
HARRY WILLIAM MAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.