ymddiriedolwyr WATTON VILLAGE HALL (KNOWN AS QUEEN'S HALL)
Rhif yr elusen: 304106
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Rix | Cadeirydd |
|
|
|||||
AIMEE NEALE | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Samantha Bell | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Linda Puddick | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Beryl Brannan | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Graham Vellam | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
WENDY COLLINS | Ymddiriedolwr | 09 August 2013 |
|
|
||||
STACY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
|
||||
VAL SIMPSON | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
|
||||
STELLA LEONARD | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
||||
BRYAN HAIG WYKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET GEORGINA LUNDIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.