Hanes ariannol BECKINGTON MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 304484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £31.28k £39.60k £20.05k £31.35k £34.38k
Cyfanswm gwariant £32.36k £30.64k £18.12k £26.27k £29.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £400 £20.00k £9.67k £3.67k £700