Ymddiriedolwyr BOX VILLAGE HALL (KNOWN AS THE SELWYN HALL)
Rhif yr elusen: 305468

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Kenneth Williams | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Patricia Shawwa | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Rev Clare Southgate | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Martin James Punter | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Julian Feasby | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Frank Richard Bond | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Carol Blythe Mahala Lonsdale | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Nigel Ingledew | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Raymond James Tarling | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Roger Eaton | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Joanna Crow | Ymddiriedolwr | 11 March 2018 |
|
|
||||
Kathryn Margaret Anne Barstow | Ymddiriedolwr | 11 March 2018 |
|
|
||||
Louise Anderson | Ymddiriedolwr | 11 March 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Holstead | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ann Francis Narraway | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.