Hanes ariannol DURHAM DIOCESAN FAMILY WELFARE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1067958
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £670.99k | £441.53k | £375.60k | £303.74k | £210.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.12k | £519.75k | £521.63k | £345.35k | £312.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £23.71k | £45.23k | £24.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.79k | £113.67k | £5.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.76k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £637.82k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.76k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £437.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £29.79k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.